ARTEPAN FIGUEROA SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social ARTEPAN FIGUEROA SL
CIF B36947000
VINCULACIONES DE ARTEPAN FIGUEROA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTEPAN FIGUEROA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Figueroa Lopez Silvia | Liquidador | 06/09/2013 | 06/09/2013 |
Figueroa Lopez Silvia | Administrador Unico | 06/09/2013 | |
Lopez Lopez Concepcion | Apoderado Solidario | 01/12/2009 | 06/09/2013 |
Macia Nuñez Mario | Apoderado Solidario | 01/12/2009 | 06/09/2013 |
ACTOS BORME DE ARTEPAN FIGUEROA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030, L 3030, F 11, S 8, H PO 36339, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030, L 3030, F 11, S 8, H PO 36339, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030, L 3030, F 11, S 8, H PO 36339, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-36
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030, L 3030, F 11, S 8, H PO 36339, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030, L 3030, F 11, S 8, H PO 36339, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-200-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-36
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030, L 3030, F 11, S 8, H PO 36339, I/A 2 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-36