ARTEMISA SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monje Vigila, 14
Código Postal 26120
Municipio Albelda de Iregua
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARTEMISA SOLAR SL
CIF B26567446
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio de energía eléctrica
Fecha de Constitución 11/10/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INVERSIONES DOGARMATER SL
Propietario INVERSIONES DOGARMATER SL
VINCULACIONES DE ARTEMISA SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTEMISA SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES DOGARMATER SL | Socio Unico | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
INVERSIONES DOGARMATER SL | Administrador Unico | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Modia Rota Maria Pilar | Apoderado Mancomunado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Modia Rota Maria Pilar | Apoderado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado Mancomunado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Francisco Javier | Apoderado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
ACTOS BORME DE ARTEMISA SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 176, S 8, H LO 18682, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 176, S 8, H LO 18682, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 175, S 8, H LO 18682, I/A 2 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 173, S 8, H LO 18682, I/A 1 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 173, S 8, H LO 18682, I/A 1 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26
Dirección:C/ MONGE VIGILA 14 (ALBELDA DE IREGUA)
Comienzo de operaciones:11/10/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:A) Promoción, instalación, puesta en marcha, explotación y gestión de toda clase de instalaciones en energías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica o cualquier otra), así como la producción, venta de energía desde fuentes renovables (CNAE 3514, 3515, 3518 y 3519). B) Servicios técnicos de i
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 173, S 8, H LO 18682, I/A 1 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26