ARTEMADRID SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ARTEMADRID SL
CIF B78382942
Capital Social 57095.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ARTEMADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTEMADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Blazquez Santiago | Administrador Solidario | 25/11/2010 | 18/01/2024 |
Nieto Garcia Andoni | Administrador Solidario | 25/11/2010 | 18/01/2024 |
Nieto Garcia Andoni | Liquidador | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Cerdeño Molina Dolores Angeles | Administrador Unico | 25/11/2010 |
ACTOS BORME DE ARTEMADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 66, S 8, H M 58725, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 66, S 8, H M 58725, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 66, S 8, H M 58725, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 66, S 8, H M 58725, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Capital Anterior: | 9.015,00 | Euros |
Aumento de capital: | 48.080,00 | Euros |
Capital Actual: | 57.095,00 | Euros |
Porcentaje: | 533,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 65, S 8, H M 58725, I/A 6 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Capital Anterior: | 6.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.005,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.015,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 64, S 8, H M 58725, I/A 5 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y CREADO EL ARTICULO 7º BIS DE LOS MISMOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 63, S 8, H M 58725, I/A 4 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 63, S 8, H M 58725, I/A 4 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 63, S 8, H M 58725, I/A 4 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28