ARTECON SA - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social ARTECON SA
CIF A18021410
VINCULACIONES DE ARTECON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTECON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballester Sanchez Antonio | Administrador Concursal | 07/10/2011 | 26/02/2015 |
Garcia Gascon Abraham | Administrador Concursal | 07/10/2011 | 26/02/2015 |
Alba Calvo Manuel | Consejero Delegado | 13/10/2011 | |
Alba Calvo Manuel | Consejero | 13/10/2011 | |
Antolin Marti Julio | Presidente | 13/10/2011 | |
Antolin Marti Julio | Consejero | 13/10/2011 | |
Nadal Bernat Jose | Secretario | 13/10/2011 | |
Nadal Bernat Jose | Consejero | 13/10/2011 |
ACTOS BORME DE ARTECON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 192, S 8, H V 31610, I/A 14 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-46
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:27/05/2008
Número Procedimiento Concursal:000151/2008
Datos Registrales:
Tomo:
4753
Libro:
2063
Folio:
192
Hoja:
8-31610
Inscripción:
14
Fecha Inscripción26/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 192, S 8, H V 31610, I/A 14 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-46
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:27/05/2008
Número Procedimiento Concursal:000151/2008
Datos Registrales:
Tomo:
4753
Libro:
2063
Folio:
192
Hoja:
8-31610
Inscripción:
14
Fecha Inscripción26/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 192, S 8, H V 31610, I/A 14 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARTECON SA
Nif:A18021410
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:19/09/2014
Número Procedimiento Concursal:000151/2008
Datos Registrales:
Tomo:
4753
Libro:
2063
Folio:
192
Hoja:
8-31610
Inscripción:
14
Fecha Inscripción26/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 192, S 8, H V 31610, I/A 14 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 192, S 8, H V 31610, I/A 13 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARTECON SA
Nif:A18021410
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Parte Dispositiva:
Se decreta la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio, con todos los efectos previstos en el Titulo III de la Ley Concursal
Fecha de Resolución:05/05/2011
Número Procedimiento Concursal:000151/2008
Datos Registrales:
Tomo:
4753
Libro:
2063
Folio:
192
Hoja:
8-31610
Inscripción:
13
Fecha Inscripción13/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 192, S 8, H V 31610, I/A 13 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARTECON SA
Nif:A18021410
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Parte Dispositiva:
Se decreta la conclusión de la fase común de concurso y la apertura de la fase de liquidación
Fecha de Resolución:05/05/2011
Número Procedimiento Concursal:000151/2008
Datos Registrales:
Tomo:
4753
Libro:
2063
Folio:
192
Hoja:
8-31610
Inscripción:
13
Fecha Inscripción13/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 192, S 8, H V 31610, I/A 13 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 192, S 8, H V 31610, I/A 13 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARTECON SA
Nif:A18021410
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garcia Gascon Abraham
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:27/05/2008
Número Procedimiento Concursal:000151/2008
Datos Registrales:
Tomo:
4753
Libro:
2063
Folio:
191
Hoja:
8-31610
Inscripción:
12
Fecha Inscripción07/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 191, S 8, H V 31610, I/A 12 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARTECON SA
Nif:A18021410
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ballester Sanchez Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:27/05/2008
Número Procedimiento Concursal:000151/2008
Datos Registrales:
Tomo:
4753
Libro:
2063
Folio:
191
Hoja:
8-31610
Inscripción:
12
Fecha Inscripción07/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753, L 2063, F 191, S 8, H V 31610, I/A 12 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46