ARTE&SANO LRC 12 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Paz, 10
Código Postal 50008
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARTE&SANO LRC 12 SL
CIF B99365645
Capital Social 41388.0 Euros
Fecha de Constitución 16/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARTE&SANO LRC 12 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTE&SANO LRC 12 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salas Navarro Laura | Liquidador | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Salas Navarro Laura | Administrador Unico | 30/06/2016 | 13/01/2022 |
Salas Navarro Laura | Administrador Solidario | 19/02/2013 | 30/06/2016 |
Vecin Veigas Dolores | Administrador Solidario | 19/02/2013 | 30/06/2016 |
ACTOS BORME DE ARTE&SANO LRC 12 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 145, S 8, H Z 54505, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 145, S 8, H Z 54505, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 145, S 8, H Z 54505, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 145, S 8, H Z 54505, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-50
Capital Anterior: | 4.509,00 | Euros |
Aumento de capital: | 36.879,00 | Euros |
Capital Actual: | 41.388,00 | Euros |
Porcentaje: | 817,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 144, S 8, H Z 54505, I/A 4 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 144, S 8, H Z 54505, I/A 3 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 144, S 8, H Z 54505, I/A 3 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 144, S 8, H Z 54505, I/A 3 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-50
- C/ LA PAZ 10 (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 144, S 8, H Z 54505, I/A 2 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-50
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: " Artículo 3º. Domicilio.- La sociedad tiene su domicilio en Zaragoza, calle La Paz, número 10, local CP 50.008. El órgano de administración será competente para la creación, supresión o traslado de sucursales."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956 , F 144, S 8, H Z 54505, I/A 2 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-50