ARTE IBERICO TAPAS & VINS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de las Carmelitas, 2
Código Postal 03203
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARTE IBERICO TAPAS & VINS SL
CIF B54704937
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 25/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARTE IBERICO TAPAS & VINS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTE IBERICO TAPAS & VINS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Macia Martinez Jose Luis | Administrador Unico | 18/03/2014 | 05/04/2022 |
Martinez Gonzalvez David | Apoderado | 24/04/2015 | 05/04/2022 |
Selva Quirant Francisco | Administrador Unico | 29/05/2013 | 18/03/2014 |
ACTOS BORME DE ARTE IBERICO TAPAS & VINS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 134, S 8, H A 135058, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARTE IBERICO TAPAS & VINS SL
Nif:B54704937
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:FRANCISCO CABRERA TOMAS
Fecha de Resolución:10/02/2022
Número Procedimiento Concursal:35/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3690
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-135058
Inscripción:
4
Fecha Inscripción05/04/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 134, S 8, H A 135058, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARTE IBERICO TAPAS & VINS SL
Nif:B54704937
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:FRANCISCO CABRERA TOMAS
Fecha de Resolución:10/02/2022
Número Procedimiento Concursal:35/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3690
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-135058
Inscripción:
4
Fecha Inscripción05/04/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 134, S 8, H A 135058, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 134, S 8, H A 135058, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 134, S 8, H A 135058, I/A 3 H (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 134, S 8, H A 135058, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 134, S 8, H A 135058, I/A 2 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 134, S 8, H A 135058, I/A 2 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 133, S 8, H A 135058, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-03
Dirección:C/ CARMELITAS 2 (ELCHE)
Comienzo de operaciones:25/04/13
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:El comercio al por menor y por mayor de toda clase de artículos de alimentación, hostelería, y restauración, así como franquicias de los mismos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 133, S 8, H A 135058, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-03