ART ENTERPRISE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 86
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ART ENTERPRISE SL
CIF B62379623
Actividad Edición de periódicos
VINCULACIONES DE ART ENTERPRISE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ART ENTERPRISE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIDETAGF SL | Administrador Concursal | 05/11/2019 | |
Garcia Garcia Jose Luis | REP.ADM.CONC | 11/03/2013 | 05/11/2019 |
FIDETAGF SL | Administrador Concursal | 11/03/2013 | 14/02/2019 |
Soca Campo Jose Maria | Administrador Mancomunado | 24/07/2009 |
ACTOS BORME DE ART ENTERPRISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32970 , F 88, S 8, H B 218521, I/A 8 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 270/2011, AUTO FIRME DE FECHA 27/09/2019, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32970 , F 88, S 8, H B 218521, I/A 8 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32970 , F 88, S 8, H B 218521, I/A 8 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 270/2011, AUTO FIRME DE FECHA 23/04/2012, DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32970 , F 87, S 8, H B 218521, I/A 7 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32970 , F 87, S 8, H B 218521, I/A 7 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32970 , F 87, S 8, H B 218521, I/A 6 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-08