ARROYO DE LA COVA DONAIRE ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valdes Leal, 17
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARROYO DE LA COVA DONAIRE ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP
CIF B91884825
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 15/06/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ARROYO DE LA COVA DONAIRE ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARROYO DE LA COVA DONAIRE ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Yanes Francisco Javier | Administrador Solidario | 02/11/2010 | 19/03/2021 |
Arroyo Yanes Francisco Javier | Soc.Prof. | 02/11/2010 | 19/03/2021 |
De La Cova Morillo-velarde Miguel Angel | Administrador Solidario | 02/11/2010 | 19/03/2021 |
De La Cova Morillo-velarde Miguel Angel | Soc.Prof. | 02/11/2010 | 19/03/2021 |
Donaire Barbero Juan Pedro | Administrador Solidario | 02/11/2010 | 19/03/2021 |
Donaire Barbero Juan Pedro | Soc.Prof. | 02/11/2010 | 19/03/2021 |
Donaire Barbero Juan Pedro | Liquidador Unico | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
ACTOS BORME DE ARROYO DE LA COVA DONAIRE ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5295 , F 32, S 8, H SE 87594, I/A 2 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5295 , F 32, S 8, H SE 87594, I/A 2 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5295 , F 32, S 8, H SE 87594, I/A 2 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5295 , F 32, S 8, H SE 87594, I/A 2 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5295 , F 32, S 8, H SE 87594, I/A 2 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-224-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5295 , F 30, S 8, H SE 87594, I/A 1 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-41
Dirección:C/ VALDES LEAL 17 BAJA 1 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:15/06/10
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:la actividad propia del ejercicio de la Arquitectura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5295 , F 30, S 8, H SE 87594, I/A 1 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-41