ARRIKO SA - EXTINGUIDA
Municipio Asparrena
Provincia Áraba/Alava
Razón Social ARRIKO SA
CIF A01011956
Capital Social 197548.7 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor KLZ AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ARRIKO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARRIKO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATTEST INTEGRA SLP | Administrador Concursal | 04/09/2024 | |
Celorio Torre Virginia | Secretario | 20/03/2010 | 04/09/2024 |
KLZ AUDITORES SL | Auditor | 10/03/2009 | 04/09/2024 |
Mayor Perez Jose Ramon | Apoderado | 11/06/2011 | 04/09/2024 |
Moreiro Fernandez Gregorio | Apoderado | 29/01/2013 | 04/09/2024 |
PKF ATTEST CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 30/05/2013 | 04/09/2024 |
Celorio Ruenes Emilio | Consejero | 30/05/2013 | |
Gomez Ruiz Francisco | Presidente | 30/05/2013 | |
Gomez Ruiz Francisco | Consejero | 30/05/2013 | |
Olabarri Pinedo Jose Antonio | Consejero | 30/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARRIKO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 2026, I/A 33 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-01
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-ANTONIA BLANCO BIOSCA
Fecha de Resolución:18/12/2012
Número Procedimiento Concursal:645/2012
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-2026
Inscripción:
33
Fecha Inscripción04/09/2024
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 2026, I/A 33 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARRIKO SA
Nif:A01011956
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:21/05/2024
Número Procedimiento Concursal:645/2012
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-2026
Inscripción:
33
Fecha Inscripción04/09/2024
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 2026, I/A 33 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARRIKO SA
Nif:A01011956
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:21/05/2024
Número Procedimiento Concursal:645/2012
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-2026
Inscripción:
33
Fecha Inscripción04/09/2024
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 2026, I/A 33 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARRIKO SA
Nif:A01011956
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-ANTONIA BLANCO BIOSCA
Fecha de Resolución:17/06/2013
Número Procedimiento Concursal:645/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1430
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-2026
Inscripción:
31
Fecha Inscripción27/09/2013
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 17, S 8, H VI 2026, I/A 31 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-01
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 17, S 8, H VI 2026, I/A 30 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARRIKO SA
Nif:A01011956
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-ANTONIA BLANCO BIOSCA
Fecha de Resolución:29/01/2013
Número Procedimiento Concursal:645/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1430
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-2026
Inscripción:
30
Fecha Inscripción30/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 17, S 8, H VI 2026, I/A 30 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 17, S 8, H VI 2026, I/A 30 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARRIKO SA
Nif:A01011956
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:ATTEST INTEGRA SLP
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-ANTONIA BLANCO BIOSCA
Fecha de Resolución:18/12/2012
Número Procedimiento Concursal:645/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1430
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-2026
Inscripción:
29
Fecha Inscripción30/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 17, S 8, H VI 2026, I/A 29 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARRIKO SA
Nif:A01011956
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-ANTONIA BLANCO BIOSCA
Fecha de Resolución:18/12/2012
Número Procedimiento Concursal:645/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1430
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-2026
Inscripción:
29
Fecha Inscripción30/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 17, S 8, H VI 2026, I/A 29 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01