ARRIAGA PULLMAN SA - EXTINGUIDA
Municipio Loiu
Provincia Bizkaia
Razón Social ARRIAGA PULLMAN SA
CIF A48440218
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INTERURBANA DE AUTOBUSES SA
VINCULACIONES DE ARRIAGA PULLMAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARRIAGA PULLMAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Coteron Agustin | Apoderado | 13/02/2020 | 16/03/2022 |
INTERURBANA DE AUTOBUSES SA | Administrador Unico | 04/11/2021 | 16/03/2022 |
Pedreira Ruiz De Arcaute Olga | Apoderado | 13/02/2020 | 16/03/2022 |
Aguado Garcia Santiago | Consejero | 15/03/2021 | 04/11/2021 |
Aguado Garcia Santiago | Presidente | 15/03/2021 | 04/11/2021 |
Aguado Garcia Santiago | Consejero Delegado Solidario | 15/03/2021 | 04/11/2021 |
Aguado Gavilan Eduardo | Consejero | 15/03/2021 | 04/11/2021 |
Aguado Gavilan Miguel Angel | Consejero | 15/03/2021 | 04/11/2021 |
Aguado Gavilan Miguel Angel | Consejero Delegado Solidario | 15/03/2021 | 04/11/2021 |
Aguado Rubio Enrique | Consejero | 15/03/2021 | 04/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARRIAGA PULLMAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 125, S 8, H BI 272,a , I/ CIERR (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 125, S 8, H BI 272,a , I/ CIERR (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 124, S 8, H BI 272,a , I/ 14 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 124, S 8, H BI 272,a , I/ 14 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 124, S 8, H BI 272,a , I/ 14 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-48
- Se fija el número de miembros del Consejo de Administración en SEIS Consejeros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 123, S 8, H BI 272,a , I/ 13 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 123, S 8, H BI 272,a , I/ 13 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 123, S 8, H BI 272,a , I/ 13 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 123, S 8, H BI 272,a , I/ 12 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 122, S 8, H BI 272,a , I/ 11 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-48