ARRENDAMIENTOS CASTELLANOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Berna, S/N
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social ARRENDAMIENTOS CASTELLANOS SA
CIF A78944451
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARRENDAMIENTOS CASTELLANOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARRENDAMIENTOS CASTELLANOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acuña Macias Daniel | Apoderado | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
Torrego Barona Jacinto | Administrador Unico | 27/08/2013 | 25/01/2023 |
Torrego Barona Jacinto | Liquidador | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
Torrego Bravo Jacinto | Apoderado | 20/09/2013 | 25/01/2023 |
Barona Fernandez Alicia | Presidente | 27/08/2013 | |
Barona Fernandez Alicia | Consejero | 27/08/2013 | |
Torrego Barona Alicia | Consejero | 27/08/2013 | |
Torrego Barona Jacinto | Secretario | 27/08/2013 | |
Torrego Barona Jacinto | Consejero | 27/08/2013 | |
Torrego Barona Maria Teresa | Consejero | 27/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARRENDAMIENTOS CASTELLANOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 207, S 8, H M 71897, I/A 18 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 207, S 8, H M 71897, I/A 18 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Apoderado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 207, S 8, H M 71897, I/A 18 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 207, S 8, H M 71897, I/A 18 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 207, S 8, H M 71897, I/A 17 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
- C/ BERNA S/N - LOCAL 4, AVENIDA DE EUROPA 31 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 207, S 8, H M 71897, I/A 16 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
- AVDA DE VALDEMARIN 81 - EDIFICIO LASALLE (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 206, S 8, H M 71897, I/A 15 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 205, S 8, H M 71897, I/A 14 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
- MODIFICADOS Y ADAPTADOS LOS ESATUTOS SOCIALES A LA LEY 1/2010 DE 2 DE JULIO, DE SOCIEDADES DE CAPITAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 202, S 8, H M 71897, I/A 13 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14425 , F 202, S 8, H M 71897, I/A 13 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28