ARQUIUS EXECUTIVE SEARCH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 55
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARQUIUS EXECUTIVE SEARCH SL
CIF B86402187
Capital Social 686153.0 Euros
Fecha de Constitución 16/02/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario TALENGO SA
VINCULACIONES DE ARQUIUS EXECUTIVE SEARCH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARQUIUS EXECUTIVE SEARCH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Rodriguez Vivian | Administrador Solidario | 27/08/2015 | 16/01/2024 |
Acosta Rodriguez Vivian | Liquidador Solidario | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
Clavel Laria Manuel | Administrador Solidario | 27/08/2015 | 16/01/2024 |
Jimenez Cortes Jose Ignacio | Administrador Solidario | 27/08/2015 | 16/01/2024 |
Jimenez Cortes Jose Ignacio | Liquidador Solidario | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
REINVENTIA VENTURES SL | Liquidador Solidario | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
REINVENTIA VENTURES SL | Administrador Solidario | 13/06/2023 | 16/01/2024 |
Sarandeses Perez De Villaamil Rafael-fernando | Liquidador Solidario | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
Sarandeses Perez De Villaamil Rafael-fernando | Representante | 13/06/2023 | 16/01/2024 |
TALENGO SA | Socio Unico | 17/02/2012 | 16/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARQUIUS EXECUTIVE SEARCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 180, S 8, H M 532697, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 180, S 8, H M 532697, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 180, S 8, H M 532697, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 180, S 8, H M 532697, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion del Articulo 17º. Organo de Administracion de la Sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 179, S 8, H M 532697, I/A 7 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 179, S 8, H M 532697, I/A 7 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Capital Anterior: | 497.311,00 | Euros |
Aumento de capital: | 188.842,00 | Euros |
Capital Actual: | 686.153,00 | Euros |
Porcentaje: | 37,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 178, S 8, H M 532697, I/A 6 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 178, S 8, H M 532697, I/A 5 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Capital Anterior: | 368.311,00 | Euros |
Aumento de capital: | 129.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 497.311,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 178, S 8, H M 532697, I/A 5 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 177, S 8, H M 532697, I/A 4 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28