ARQUETIPO INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Bulevar Principe Alfonso de Hohenlohe, 340
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social ARQUETIPO INVEST SL
CIF B93420438
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/07/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARQUETIPO INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARQUETIPO INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Mateu Dolores De Las Nieves | Consejero | 26/04/2022 | 17/10/2023 |
Orovio Lopez Francisco | Consejero | 12/08/2015 | 17/10/2023 |
Orovio Lopez Francisco | Apoderado | 12/08/2015 | 17/10/2023 |
Orovio Lopez Francisco | Liquidador | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
Orovio Lopez Francisco | Presidente | 26/04/2022 | 17/10/2023 |
Parejo Vizcarrondo Jose Andres | Secretario | 12/08/2015 | 17/10/2023 |
Parejo Vizcarrondo Jose Andres | Consejero | 12/08/2015 | 17/10/2023 |
Parejo Vizcarrondo Jose Andres | Apoderado | 25/06/2019 | 17/10/2023 |
Dominguez Fraile Enrique Manuel | Presidente | 12/08/2015 | 26/04/2022 |
Dominguez Fraile Enrique Manuel | Consejero | 12/08/2015 | 26/04/2022 |
ACTOS BORME DE ARQUETIPO INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 197, S 8, H MA129657, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 197, S 8, H MA129657, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 197, S 8, H MA129657, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-29
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 197, S 8, H MA129657, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-29
Capital Anterior: | 774.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 771.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 197, S 8, H MA129657, I/A 6 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-29
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 196, S 8, H MA129657, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 196, S 8, H MA129657, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 196, S 8, H MA129657, I/A 4 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-29
Capital Anterior: | 762.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 774.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 195, S 8, H MA129657, I/A 3 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-29
Capital Anterior: | 392.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 370.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 762.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 94,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428, L 4335, F 195, S 8, H MA129657, I/A 3 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-29