ARQUEST LAS PALMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Gonzalez Martin, 23
Código Postal 35005
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARQUEST LAS PALMAS SL
CIF B35763507
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 17/07/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario CAROLAN UN SOLO USO SL
VINCULACIONES DE ARQUEST LAS PALMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARQUEST LAS PALMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAROLAN UN SOLO USO SL | Socio Unico | 05/04/2018 | 29/02/2024 |
Medina Gonzalez Carlos | Administrador Unico | 23/05/2022 | 29/02/2024 |
Medina Gonzalez Carlos Jose | Liquidador | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
Medina Gonzalez Carlos Jose | Apoderado | 15/12/2020 | 29/02/2024 |
Medina Solis Carlos | Administrador Unico | 19/03/2018 | 23/05/2022 |
Medina Solis Carlos | Administrador Mancomunado | 19/03/2018 | |
Travieso Navarro Manuel Domingo | Administrador Mancomunado | 19/03/2018 |
ACTOS BORME DE ARQUEST LAS PALMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 146, S 8, H GC 30608, I/A 6 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 146, S 8, H GC 30608, I/A 6 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 146, S 8, H GC 30608, I/A 6 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 146, S 8, H GC 30608, I/A 6 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 146, S 8, H GC 30608, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 146, S 8, H GC 30608, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 145, S 8, H GC 30608, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 145, S 8, H GC 30608, I/A 3 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-35
- C/ MANUEL GONZALEZ MARTIN 23 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 145, S 8, H GC 30608, I/A 2 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 145, S 8, H GC 30608, I/A 2 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-35