ARQANO ENTERPRISE ANALYTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Pau Vila, 1
Código Postal 08039
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARQANO ENTERPRISE ANALYTICS SL
CIF B66102989
Capital Social 125000.0 Euros
Actividad Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
Fecha de Constitución 06/08/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARQANO ENTERPRISE ANALYTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARQANO ENTERPRISE ANALYTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Planas Arruti Miguel Angel | Administrador Unico | 28/08/2013 | 24/11/2021 |
Planas Arruti Miguel Angel | Liquidador | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
Marquez Hurtado Angel | Apoderado Solidario | 03/09/2013 | 26/07/2017 |
Marquez Hurtado Angel | Apoderado Solidario | 26/07/2017 |
ACTOS BORME DE ARQANO ENTERPRISE ANALYTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 51, S 8, H B 441807, I/A 6 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 51, S 8, H B 441807, I/A 6 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 51, S 8, H B 441807, I/A 6 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 51, S 8, H B 441807, I/A 5 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
- PZ PAU VILA 1 P.3 B5 EDIFICIO PALAU DE MAR (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 51, S 8, H B 441807, I/A 4 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 50, S 8, H B 441807, I/A 3 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 49, S 8, H B 441807, I/A 2 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO ISIS VENTURE CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 48, S 8, H B 441807, I/A 1 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 48, S 8, H B 441807, I/A 1 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
Dirección:CL ARIBAU, 240 PLANTA 8-L BIS (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:06/08/13
Capital:125.000,00 Euros
Objeto social:DISEÑO,REALIZACION,DESARROLLO,IMPLEMENTACION,PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE SOLUCIONES O PRODUCTOS TECNOLOGICOS BASADOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS,DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE MEDIANTE ACUERDOS CON OTRAS PARTES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43917 , F 48, S 8, H B 441807, I/A 1 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08