ARQ 71 I ASSOCIATS SLP
Provincia Barcelona
Razón Social ARQ 71 I ASSOCIATS SLP
CIF B63041974
Capital Social 67620.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 01/01/2003
Teléfono 93 238 01 50
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE ARQ 71 I ASSOCIATS SLP
VINCULACIONES DE ARQ 71 I ASSOCIATS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARQ 71 I ASSOCIATS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artigas Coll Ramon Berenguer | Administrador Solidario | 12/01/2022 | |
Besa Beringues Ferran | Administrador Solidario | 12/01/2022 | |
Mercade Aloy Roger | Administrador Solidario | 12/01/2022 |
ACTOS BORME DE ARQ 71 I ASSOCIATS SLP
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35322 , F 94, S 8, H B 262981, I/A 6 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35322 , F 94, S 8, H B 262981, I/A 6 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
- CESE EN LA CONDICION DE SOCIO PROFESIONAL DE JOSEP MERCADE PASCUAL QUE PASA A SER SOCIO NO PROFESIONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35322 , F 93, S 8, H B 262981, I/A 5 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.5.- CAPITAL SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35322 , F 93, S 8, H B 262981, I/A 5 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35322 , F 93, S 8, H B 262981, I/A 5 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- SEPARACION DEL SOCIO PROFESIONAL: JOSEP MERCADE ALOY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35322 , F 92, S 8, H B 262981, I/A 4 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-08
Capital Anterior: | 75.141,00 | Euros |
Disminución de capital | 7.521,00 | Euros |
Capital Actual: | 67.620,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35322 , F 92, S 8, H B 262981, I/A 4 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08