ARNIKS ORGANICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Narvaez, 28
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARNIKS ORGANICS SL
CIF B88091798
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/05/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARNIKS ORGANICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARNIKS ORGANICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Faccioli Leonardo | Administrador Unico | 23/06/2021 | 28/09/2022 |
Faccioli Leonardo | Liquidador | 28/09/2022 | 28/09/2022 |
Arias Tsygankova Maria | Administrador Unico | 21/05/2018 | 23/06/2021 |
ACTOS BORME DE ARNIKS ORGANICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 204, S 8, H M 671437, I/A 3 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 204, S 8, H M 671437, I/A 3 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 204, S 8, H M 671437, I/A 3 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 204, S 8, H M 671437, I/A 3 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
- C/ NARVAEZ 28, BAJO DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 204, S 8, H M 671437, I/A 2 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 204, S 8, H M 671437, I/A 2 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 204, S 8, H M 671437, I/A 2 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 201, S 8, H M 671437, I/A 1 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Dirección:C/ HERMOSILLA - NUMERO 75, PISO 3, PUERTA 14 (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/05/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- La importación, distribución y venta de productos alimenticios y bebidas y tabaco, así como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor y al por menor, la elaboración y manipulado de dichos productos, la inspección, el control, la certificación y la calificación de calidad ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 201, S 8, H M 671437, I/A 1 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28