ARMICHE INSULAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Domingo Doreste, 7
Código Postal 35110
Municipio Santa Lucía de Tirajana
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARMICHE INSULAR SL
CIF B76033737
Capital Social 27054.0 Euros
Actividad Instalación de carpintería
Fecha de Constitución 03/06/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARMICHE INSULAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARMICHE INSULAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramirez Artiles Francisco Jose | Administrador Unico | 08/03/2021 | 03/07/2023 |
Ramirez Artiles Francisco Jose | Liquidador | 03/07/2023 | 03/07/2023 |
Artiles Gomez Agustina | Administrador Solidario | 04/11/2020 | 08/03/2021 |
Ramirez Aleman Francisco Javier | Administrador Solidario | 04/11/2020 | 08/03/2021 |
Perez Cruz Jose Juan | Administrador Unico | 29/11/2013 | 04/11/2020 |
Rodriguez Sanchez Raimunda | Administrador Unico | 30/06/2009 | 29/11/2013 |
ACTOS BORME DE ARMICHE INSULAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 76, S 8, H GC 42226, I/A 6 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 76, S 8, H GC 42226, I/A 6 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 76, S 8, H GC 42226, I/A 6 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 76, S 8, H GC 42226, I/A 6 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-35
- C/ DOMINGO DORESTE 7 BAJO-LOCAL - VECINDARIO. (SANTA LUCIA DE TIRAJANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 75, S 8, H GC 42226, I/A 5 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 75, S 8, H GC 42226, I/A 5 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 75, S 8, H GC 42226, I/A 5 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 75, S 8, H GC 42226, I/A 5 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 75, S 8, H GC 42226, I/A 5 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5 y 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 75, S 8, H GC 42226, I/A 4 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-35