ARMEJOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ametllers, 17
Código Postal 08297
Municipio Castellgalí
Provincia Barcelona
Razón Social ARMEJOR SL
CIF B64340045
Capital Social 16705.5 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 16/10/2006
VINCULACIONES DE ARMEJOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARMEJOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellanos Garcia Maria Teresa | Apoderado | 07/04/2010 | 28/01/2020 |
Valdezate Soto Javier | Administrador Concursal | 30/03/2016 | 28/01/2020 |
ACTOS BORME DE ARMEJOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 112, S 8, H B 333713, I/A 9 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 952/2015, AUTO FIRME DE FECHA 14/11/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 112, S 8, H B 333713, I/A 9 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 112, S 8, H B 333713, I/A 9 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 952/2015, AUTO FIRME DE FECHA 04/02/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 112, S 8, H B 333713, I/A 8 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 112, S 8, H B 333713, I/A 8 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-08
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.695,50 | Euros |
Capital Actual: | 16.705,50 | Euros |
Porcentaje: | 455,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 111, S 8, H B 333713, I/A 7 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38975 , F 144, S 8, H B 333713, I/A 6 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08