ARMARIOS GALICIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Bergondo
Provincia A Coruña
Razón Social ARMARIOS GALICIA SL
CIF B15484066
Actividad Fabricación de otros muebles
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario MALASA GRUPO SL
VINCULACIONES DE ARMARIOS GALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARMARIOS GALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREAVELA SL | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2018 | 15/01/2019 |
AREAVELA SL | Presidente | 06/04/2018 | 15/01/2019 |
AREAVELA SL | Consejero | 06/04/2018 | 15/01/2019 |
FONTELIXELAS SL | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2018 | 15/01/2019 |
FONTELIXELAS SL | Consejero | 06/04/2018 | 15/01/2019 |
MALASA GRUPO SL | Socio Unico | 21/09/2012 | 15/01/2019 |
Martinez De Albornoz Torrente Lorenzo | Consejero | 06/04/2018 | 15/01/2019 |
Olascoaga Palacio Ignacio | Consejero | 06/04/2018 | 15/01/2019 |
Perez Perez Caterina | Consejero | 06/04/2018 | 15/01/2019 |
Perez Perez Caterina | Apoderado | 01/08/2018 | 15/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARMARIOS GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 36, S 8, H C 12352, I/A 15 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 36, S 8, H C 12352, I/A 15 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 36, S 8, H C 12352, I/A 15 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 36, S 8, H C 12352, I/A 14 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 36, S 8, H C 12352, I/A 14 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 36, S 8, H C 12352, I/A 13 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración. Se elimina la Disposición Final Primera de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 83, S 8, H C 12352, I/A 12 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-15
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Organización y de la administración de la sociedad.-. 18. Otros.-. 19. Otros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 83, S 8, H C 12352, I/A 12 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 83, S 8, H C 12352, I/A 12 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 83, S 8, H C 12352, I/A 12 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-15