ARMARIOS ARCAFAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social ARMARIOS ARCAFAL SL
CIF B36354124
Capital Social 56974.8 Euros
Auditor Aguilar Furrasola Miguel Angel
VINCULACIONES DE ARMARIOS ARCAFAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARMARIOS ARCAFAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Furrasola Miguel Angel | Auditor | 28/05/2014 | 03/02/2017 |
Dominguez Munaiz Vicente | Liquidador | 23/03/2015 | 03/02/2017 |
Antepazo Santome Jose Manuel | Liquidador Mancomunado | 23/03/2015 | 23/03/2015 |
Chan Gonzalez Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 23/03/2015 | 23/03/2015 |
Falcon Gandara Elias | Administrador Solidario | 23/03/2015 | |
Manuel Franco Acuña | Liquidador Mancomunado | 23/03/2015 | 23/03/2015 |
Silva Lozano Luis | Administrador Solidario | 23/03/2015 | |
Calo Muñiz Luis Miguel | Administrador Solidario | 23/10/2013 |
ACTOS BORME DE ARMARIOS ARCAFAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 10, S 8, H PO 25119, I/A 9 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 10, S 8, H PO 25119, I/A 9 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 9, S 8, H PO 25119, I/A 8 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-36
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 9, S 8, H PO 25119, I/A 8 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 9, S 8, H PO 25119, I/A 7 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-36
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 9, S 8, H PO 25119, I/A 7 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 9, S 8, H PO 25119, I/A 7 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 9, S 8, H PO 25119, I/A 6 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 9, S 8, H PO 25119, I/A 5 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-36
Capital Anterior: | 27.045,00 | Euros |
Aumento de capital: | 29.929,80 | Euros |
Capital Actual: | 56.974,80 | Euros |
Porcentaje: | 110,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426, L 2426, F 9, S 8, H PO 25119, I/A 4 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-36