ARMAFA SPAIN 2.003 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ricardo Soriano, 12
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social ARMAFA SPAIN 2.003 SL
CIF B92443043
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/05/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mahuwo Bv
VINCULACIONES DE ARMAFA SPAIN 2.003 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARMAFA SPAIN 2.003 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Derk Faber Markwin | Administrador Unico | 06/03/2017 | 29/03/2023 |
Derk Faber Markwin | Liquidador | 29/03/2023 | 29/03/2023 |
Jimenez Gutierrez Susana | Apoderado Solidario | 14/11/2016 | 29/03/2023 |
Mahuwo Bv | Socio Unico | 29/03/2023 | 29/03/2023 |
Mahuwo Bv | Socio único | 29/03/2023 | |
Mesanza Queral Alberto Guillermo | Apoderado Solidario | 14/11/2016 | 29/03/2023 |
Rosa Rojas Eva | Apoderado Solidario | 14/11/2016 | 29/03/2023 |
Brink Marijke Johanna | Administrador Solidario | 06/03/2017 | |
Faber Arnoud Gerber | Administrador Solidario | 06/03/2017 |
ACTOS BORME DE ARMAFA SPAIN 2.003 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
- Se hace constar la rectificación del NIE del Administrdor Unico nombrado en la inscripción 3ª, siendo el correcto Y- 5331170-Z.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 4 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 3 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 3 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327, L 2239, F 28, S 8, H MA 63827, I/A 3 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-29