ARLOW & VELETTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lagasca, 27
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARLOW & VELETTO SL
CIF B86496304
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARLOW & VELETTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARLOW & VELETTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Orbea Zubiaga Isabel | Liquidador | 21/03/2019 | 21/03/2019 |
Orbea Zubiaga Isabel | Representante | 19/02/2013 | 21/03/2019 |
TRATAMIENTOS MEDICOS TECNOLOGICOS SL | Administrador Unico | 19/02/2013 | 21/03/2019 |
Alvarellos Bermejo Maria Teresa | Administrador Unico | 03/07/2012 | 19/02/2013 |
ACTOS BORME DE ARLOW & VELETTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 3, S 8, H M 541786, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 3, S 8, H M 541786, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 3, S 8, H M 541786, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 3, S 8, H M 541786, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
- C/ LAGASCA 27 - BAJO A/B/C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 2, S 8, H M 541786, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
- LA EJECUCION DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE ENFERMOS, SIN INTERNAMIENTO DE ENFERMOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 2, S 8, H M 541786, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 2, S 8, H M 541786, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 2, S 8, H M 541786, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 1, S 8, H M 541786, I/A 1 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Dirección:C/ CASTELLO, NUMERO 24 (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/06/12
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD, NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30098 , F 1, S 8, H M 541786, I/A 1 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28