ARLON INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 61
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARLON INVESTMENTS SL
CIF B65250706
Capital Social 148817.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 12/01/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARLON INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARLON INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMICORP DE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 23/01/2019 | 11/12/2020 |
AMICORP DE ESPAÑA SL | Liquidador | 11/12/2020 | 11/12/2020 |
Costas Ferre Maria Montserrat | Apoderado Solidario | 19/08/2020 | 11/12/2020 |
Costas Ferre Maria Montserrat | V-SEC NO CON | 12/05/2017 | 11/12/2020 |
Garcia Yero Alin Arays | Apoderado Solidario | 19/08/2020 | 11/12/2020 |
Hernandez Camacho Maria Eugenia | Apoderado Solidario | 27/02/2015 | 11/12/2020 |
Hernandez Camacho Maria Eugenia | Vicepresidente | 21/05/2020 | 11/12/2020 |
Hernandez Camacho Maria Eugenia | Consejero | 21/05/2020 | 11/12/2020 |
Hernandez Camacho Maria Eugenia | Apoderado Solidario | 19/08/2020 | 11/12/2020 |
Hernandez Camacho Maria Eugenia | REPR.143 RRM | 11/12/2020 | 11/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARLON INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 200, S 8, H B 392862, I/A 14 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 200, S 8, H B 392862, I/A 14 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-08
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 200, S 8, H B 392862, I/A 14 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 200, S 8, H B 392862, I/A 13 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 200, S 8, H B 392862, I/A 12 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 200, S 8, H B 392862, I/A 12 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
Capital Anterior: | 821.324,00 | Euros |
Disminución de capital | 672.507,00 | Euros |
Capital Actual: | 148.817,00 | Euros |
Porcentaje: | 81,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 199, S 8, H B 392862, I/A 11 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 199, S 8, H B 392862, I/A 10 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
- CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE IDENTIDAD DEL SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD, PASANDO A DENOMINARSE: ALMOSTER PROPERTIES B.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 199, S 8, H B 392862, I/A 9 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
- PS DE GRACIA Num.61 P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41674 , F 199, S 8, H B 392862, I/A 8 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08