ARLEX SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Enric Granados, 18
Código Postal 08403
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARLEX SA
CIF A08230187
Actividad Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ballus Cruells Isidro
VINCULACIONES DE ARLEX SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARLEX SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballus Cruells Isidro | Presidente | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
Ballus Cruells Isidro | Consejero | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
Ballus Cruells Isidro | Consejero Delegado | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
Jacopo Rossi | REPR.143 RRM | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
Llimargas Casanova Juan | Consejero | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
Llimargas Casanova Juan | Consejero Delegado | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
Llimargas Cutrina Monica | Consejero | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
Llimargas Mundo Juan | Consejero | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
Llimargas Mundo Juan | Consejero Delegado | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
NORTH WEST INTERIMMOBILIARE SA | Consejero | 14/10/2009 | 10/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARLEX SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-92-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 151, S 8, H B 51474, I/A 22 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
- AMPLIAR A:LA ADQUISICION,TENENCIA,ADMINISTRACION Y GESTION DE TITULOS,ACCIONES,PARTICIPACIONES SOCIALES,O CUALQUIER FORMA DE REPRESENTACION DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE ENTIDADES MERCANTILES,ASI COMO DE OBLIGACIONES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32283 , F 87, S 8, H B 51474, I/A 21 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
- CL ENRIC GRANADOS Num.18 P.2 PTA.E (GRANOLLERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32283 , F 87, S 8, H B 51474, I/A 21 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 32.- FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE OCTUBRE Y FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO.ART.30.-REGULACION CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32283 , F 87, S 8, H B 51474, I/A 21 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32283 , F 87, S 8, H B 51474, I/A 21 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32283 , F 87, S 8, H B 51474, I/A 21 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08