ARLAND ARQUITECTURA Y TERRITORIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Francisco Javier, 9
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social ARLAND ARQUITECTURA Y TERRITORIO SL
CIF B91568840
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 13/07/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ARLAND ARQUITECTURA Y TERRITORIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARLAND ARQUITECTURA Y TERRITORIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Cuadra Buil Rogelio | Administrador Solidario | 13/07/2015 | 25/05/2023 |
Duque Reina Rafael Antonio | Administrador Solidario | 13/07/2015 | 25/05/2023 |
Rodriguez Sanchez Tomas | Administrador Solidario | 13/07/2015 | 25/05/2023 |
Rodriguez Sanchez Tomas | Liquidador Unico | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
De La Cuadra Buil Rogelio | Administrador Unico | 10/07/2015 | 13/07/2015 |
Rodriguez Sanchez Tomas | Administrador Unico | 10/07/2015 |
ACTOS BORME DE ARLAND ARQUITECTURA Y TERRITORIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 4 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 4 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 4 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 4 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 4 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 3 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 3 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 3 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 2 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 10, S 8, H SE 69397, I/A 2 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-41