ARISA PORTUGAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Mediterraneo, 43
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARISA PORTUGAL SL
CIF B88513304
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/10/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARISA PORTUGAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARISA PORTUGAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Villalobos Julio | Administrador Unico | 17/08/2020 | 06/10/2023 |
Crespo Villalobos Julio | Liquidador | 06/10/2023 | 06/10/2023 |
Crespo Villalobos Julio | Administrador Solidario | 25/11/2019 | 17/08/2020 |
Naylor Wesley Earl | Administrador Solidario | 25/11/2019 | 17/08/2020 |
ACTOS BORME DE ARISA PORTUGAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 122, S 8, H M 707657, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 122, S 8, H M 707657, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 122, S 8, H M 707657, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 122, S 8, H M 707657, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
- AVDA DEL MEDITERRANEO, NUMERO 43, POSTERIOR (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 122, S 8, H M 707657, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 122, S 8, H M 707657, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 122, S 8, H M 707657, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 122, S 8, H M 707657, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 120, S 8, H M 707657, I/A 1 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Dirección:C/ DOCTOR ESQUERDO 105 (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/10/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:REALIZACION DE TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y AISLAMIENTO, TERMICO Y ACUSTICO, EN TODO TIPO DE EDIFICACIONES. LA REALIZACION DE TODO TIPO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y ALBAÑILERIA EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39831 , F 120, S 8, H M 707657, I/A 1 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28