ARION FINANCIAL SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 76
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ARION FINANCIAL SERVICES SL
CIF B85401305
Actividad Otra intermediación monetaria
Fecha de Constitución 27/03/2008
VINCULACIONES DE ARION FINANCIAL SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARION FINANCIAL SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreño Blanco Jose Maria | Apoderado | 10/08/2012 | 02/01/2017 |
Lopez Hermoso Agius Juan Carlos | Administrador Unico | 02/01/2017 | |
Lopez Hermoso Agius Juan Carlos | Liquidador | 02/01/2017 | 02/01/2017 |
Gil Luezas Santiago | Apoderado | 22/04/2015 | 08/01/2016 |
Ayuso Gonzalez Carlos | Apoderado Solidario | 25/10/2013 | 22/04/2015 |
Carreño Blanco Jose Maria | Apoderado Solidario | 25/10/2013 | 22/04/2015 |
Galvan Lorite Maria Dolores | Apoderado | 23/02/2011 | 10/08/2012 |
Arocha Roson Jose Antonio | Apoderado | 12/11/2010 | |
Diaz Del Valle Maria Belinda | Apoderado | 19/10/2009 | 12/11/2010 |
ACTOS BORME DE ARION FINANCIAL SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 58, S 8, H M 455303, I/A 12 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 58, S 8, H M 455303, I/A 12 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 58, S 8, H M 455303, I/A 12 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 58, S 8, H M 455303, I/A 12 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 57, S 8, H M 455303, I/A 11 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 57, S 8, H M 455303, I/A 10 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 57, S 8, H M 455303, I/A 9 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 56, S 8, H M 455303, I/A 8 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 56, S 8, H M 455303, I/A 7 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25287 , F 56, S 8, H M 455303, I/A 6 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-28