ARION 90 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hernandez Iglesias, 22
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ARION 90 SA
CIF A11207149
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ARION 90 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARION 90 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabezas Arias Carlos | Apoderado Solidario | 21/09/2015 | 02/01/2024 |
Cabezas Arias Carlos | Apoderado | 02/01/2024 | |
Cabezas Arias Javier | Administrador Solidario | 18/09/2015 | 02/01/2024 |
Cabezas Arias Javier | Apoderado | 02/01/2024 | |
Cabezas Arias Laura | Apoderado Solidario | 21/09/2015 | 02/01/2024 |
Cabezas Arias Laura | Apoderado | 02/01/2024 | |
Cabezas Velazquez Carlos Jose | Administrador Solidario | 18/09/2015 | 02/01/2024 |
Maria Concepcion Arias Hernandez | Apoderado Solidario | 21/09/2015 | 02/01/2024 |
Arias Hernandez Maria Concepcion | Administrador Solidario | 18/10/2012 | 18/09/2015 |
Cabezas Velazquez Carlos Jose | Administrador Solidario | 18/10/2012 | 18/09/2015 |
ACTOS BORME DE ARION 90 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33835 , F 100, S 8, H M 248075, I/A 13 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33835 , F 100, S 8, H M 248075, I/A 13 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33835 , F 100, S 8, H M 248075, I/A 13 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33835 , F 100, S 8, H M 248075, I/A 13 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33835 , F 100, S 8, H M 248075, I/A 13 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33835 , F 100, S 8, H M 248075, I/A 11 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14905 , F 164, S 8, H M 248075, I/A 10 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14905 , F 163, S 8, H M 248075, I/A 9 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14905 , F 163, S 8, H M 248075, I/A 9 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14905 , F 163, S 8, H M 248075, I/A 8 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28