ARIJO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Boadilla-Majadahonda, 20
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Razón Social ARIJO SL
CIF B79352852
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARIJO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARIJO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Pedrajas Antonio | Liquidador | 20/11/2018 | 20/11/2018 |
Lopez Pedrajas Antonio | Administrador Unico | 25/06/2014 | 20/11/2018 |
Lopez Jurado Ricardo | Administrador Unico | 31/03/2014 | 25/06/2014 |
Lopez Jurado Ricardo | Administrador Solidario | 31/03/2014 | |
Ruiz Lopez Jose | Administrador Solidario | 31/03/2014 |
ACTOS BORME DE ARIJO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16359 , F 190, S 8, H M 1089, I/A 6 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16359 , F 190, S 8, H M 1089, I/A 6 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16359 , F 190, S 8, H M 1089, I/A 6 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16359 , F 190, S 8, H M 1089, I/A 6 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16359 , F 190, S 8, H M 1089, I/A 5 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16359 , F 190, S 8, H M 1089, I/A 5 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16359 , F 190, S 8, H M 1089, I/A 4 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16359 , F 190, S 8, H M 1089, I/A 4 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16359 , F 190, S 8, H M 1089, I/A 4 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-144-28