ARIFORTRA SL - EXTINGUIDA
Municipio Vinaròs
Provincia Castellón/Castello
Razón Social ARIFORTRA SL
CIF B12365599
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARIFORTRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARIFORTRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balaguer Baila Carlos Lorenzo | Liquidador | 18/12/2023 | 18/12/2023 |
Guardino Casanova Maria Pilar | Secretario | 15/05/2018 | 18/12/2023 |
Guardino Casanova Maria Pilar | Consejero Delegado Mancomunado | 15/05/2018 | 18/12/2023 |
Guardino Casanova Maria Pilar | Consejero | 15/05/2018 | 18/12/2023 |
Miralles Ferre Rosa Pilar | Presidente | 15/05/2018 | 18/12/2023 |
Miralles Ferre Rosa Pilar | Consejero Delegado Mancomunado | 15/05/2018 | 18/12/2023 |
Miralles Ferre Rosa Pilar | Consejero | 15/05/2018 | 18/12/2023 |
Miralles Ferrer Rosa Pilar | Consejero Delegado Mancomunado | 02/03/2009 | 18/12/2023 |
Miralles Ferrer Rosa Pilar | Consejero | 02/03/2009 | 18/12/2023 |
Orts Marin Rosa Maria | Consejero | 15/05/2018 | 18/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARIFORTRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 282, F 90, S 8, H CS 7704, I/A 11 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 282, F 90, S 8, H CS 7704, I/A 11 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 282, F 90, S 8, H CS 7704, I/A 11 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-12
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 282, F 90, S 8, H CS 7704, I/A 11 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-12
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 282, F 89, S 8, H CS 7704, I/A 10 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-12
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 282, F 89, S 8, H CS 7704, I/A 10 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-12
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 282, F 89, S 8, H CS 7704, I/A 9 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-12
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 282, F 89, S 8, H CS 7704, I/A 9 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-31-12
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 282, F 88, S 8, H CS 7704, I/A 8 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-12