ARIELLA SISTEMAS DE LIMPIEZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Institucion Libre de Enseñanza, 158
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ARIELLA SISTEMAS DE LIMPIEZA SL
CIF B86025731
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 02/09/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ARIELLA SISTEMAS DE LIMPIEZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARIELLA SISTEMAS DE LIMPIEZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Sanchez Efren | Liquidador Mancomunado | 16/02/2013 | 16/02/2013 |
Arias Sanchez Efren | Administrador Mancomunado | 29/10/2010 | 16/02/2013 |
Arias Sanchez Efren | Apoderado Solidario | 24/11/2010 | 16/02/2013 |
Arias Torre Manuel Javier | Liquidador Mancomunado | 16/02/2013 | 16/02/2013 |
Arias Torre Manuel Javier | Administrador Mancomunado | 29/10/2010 | 16/02/2013 |
Vidiella Ortega Luis Jorge | Liquidador Mancomunado | 16/02/2013 | 16/02/2013 |
Vidiella Ortega Luis Jorge | Administrador Mancomunado | 29/10/2010 | 16/02/2013 |
Vidiella Ortega Luis Jorge | Apoderado Solidario | 24/11/2010 | 16/02/2013 |
ACTOS BORME DE ARIELLA SISTEMAS DE LIMPIEZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 163, S 8, H M 507994, I/A 4 (16/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 163, S 8, H M 507994, I/A 4 (16/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 163, S 8, H M 507994, I/A 4 (16/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 163, S 8, H M 507994, I/A 4 (16/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Capital Anterior: | 9.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 91.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.011,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 163, S 8, H M 507994, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 162, S 8, H M 507994, I/A 2 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 161, S 8, H M 507994, I/A 1 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Dirección:C/ HERMANOS GARCIA NOBLEJAS 158 Bl.2 - LOCAL 3 (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/09/10
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:El comercio al por menor de todo tipo de electrodomésticos para el hogar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 161, S 8, H M 507994, I/A 1 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28