ARIDOS Y EXCAVACIONES HUESCA SL - EXTINGUIDA
Razón Social ARIDOS Y EXCAVACIONES HUESCA SL
CIF B22054431
Actividad Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARIDOS Y EXCAVACIONES HUESCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARIDOS Y EXCAVACIONES HUESCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cervera Tomas Olga | Administrador Unico | 22/12/2010 | 16/03/2023 |
Subias Periz Jose Antonio | Apoderado | 16/03/2023 | |
Subias Periz Jose Antonio | Apoderado | 18/03/2011 | 26/04/2013 |
Cervera Tomas Eva Maria | Administrador Solidario | 02/06/2010 | 22/12/2010 |
Cervera Tomas Olga | Administrador Solidario | 02/06/2010 | 22/12/2010 |
Cervera Catalan Mariano | Administrador Unico | 02/06/2010 |
ACTOS BORME DE ARIDOS Y EXCAVACIONES HUESCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 165, S 8, H HU 847, I/A 11 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 165, S 8, H HU 847, I/A 11 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 165, S 8, H HU 847, I/A 11 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 165, S 8, H HU 847, I/A 11 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 164, S 8, H HU 847, I/A 10 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-22
- Modificación del artículo 5º y creación del artículo 5º bis, relativo a Prestaciones Accesorias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 164, S 8, H HU 847, I/A 9 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 164, S 8, H HU 847, I/A 8 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-22
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 164, S 8, H HU 847, I/A 7 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 164, S 8, H HU 847, I/A 7 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343, L 178, F 164, S 8, H HU 847, I/A 7 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-22