ARIDOS COSTA SUR SL - EXTINGUIDA
Municipio Redován
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social ARIDOS COSTA SUR SL
CIF B53142220
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Preparación de terrenos
Órgano Administración Administrador único
Propietario ECOGESTION DE RESIDUOS Y VALORACIONES SL
VINCULACIONES DE ARIDOS COSTA SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARIDOS COSTA SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOGESTION DE RESIDUOS Y VALORACIONES SL | Socio Unico | 24/04/2015 | 31/01/2017 |
Gomez Andreu Francisco | Administrador Unico | 24/04/2015 | 31/01/2017 |
Costa Garcia Gines | Administrador Mancomunado | 01/04/2015 | 24/04/2015 |
Hernandez Guillen Miguel | Administrador Mancomunado | 01/04/2015 | 24/04/2015 |
Ros Ruiz Regis | Administrador Mancomunado | 01/04/2015 |
ACTOS BORME DE ARIDOS COSTA SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 7 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 7 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-03
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 6 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-03
Capital Anterior: | 288.485,81 | Euros |
Disminución de capital | 288.485,81 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 6 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 4 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 48, S 8, H A 39491, I/A 4 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-03