ARIANA INTERNATIONAL SPAIN SOFTWARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 37
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARIANA INTERNATIONAL SPAIN SOFTWARE SL
CIF B21542352
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/06/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARIANA INTERNATIONAL SPAIN SOFTWARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARIANA INTERNATIONAL SPAIN SOFTWARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVCO CORPORATE SERVICES SL | Liquidador | 18/01/2016 | 03/04/2023 |
Moncayo Altuna Tammy Elizabeth | Apoderado | 17/04/2015 | 03/04/2023 |
Viñal Casas Antonio | Representante | 18/01/2016 | 03/04/2023 |
Canale Francesco | Administrador Unico | 14/04/2015 | 18/01/2016 |
Moncayo Altuna Tammy Elizabeth | Administrador Solidario | 30/10/2014 | 14/04/2015 |
Oscar Biasone Roberto | Administrador Solidario | 30/10/2014 | 14/04/2015 |
Samblas Garcia Sergio | Socio Unico | 30/06/2014 | 30/10/2014 |
Samblas Garcia Sergio | Administrador Unico | 30/06/2014 | 30/10/2014 |
ACTOS BORME DE ARIANA INTERNATIONAL SPAIN SOFTWARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 172, S 8, H M 598716, I/A 5 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 171, S 8, H M 598716, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 171, S 8, H M 598716, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 171, S 8, H M 598716, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 171, S 8, H M 598716, I/A 3 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
- C/ VELAZQUEZ 37 1& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 170, S 8, H M 598716, I/A 2 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 170, S 8, H M 598716, I/A 2 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 170, S 8, H M 598716, I/A 2 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 170, S 8, H M 598716, I/A 2 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 183, S 8, H H 21568, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-21