ARIADNA AGRICOLA SL - EXTINGUIDA
Municipio Subirats
Provincia Barcelona
Razón Social ARIADNA AGRICOLA SL
CIF B60400355
Actividad Actividades de apoyo a la agricultura
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARIADNA AGRICOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARIADNA AGRICOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herret Pena Daniel | Administrador Unico | 30/01/2014 | 05/01/2018 |
Herret Pena Daniel | Liquidador | 05/01/2018 | 05/01/2018 |
Llagostera Español Ramon | Administrador Unico | 30/01/2014 | |
Llagostera Español Ramon | Administrador Unico | 18/08/2009 | 30/01/2014 |
ACTOS BORME DE ARIADNA AGRICOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28400 , F 176, S 8, H B 135120, I/A 9 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28400 , F 176, S 8, H B 135120, I/A 9 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28400 , F 176, S 8, H B 135120, I/A 9 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: BARSEDANA INVERSIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28400 , F 176, S 8, H B 135120, I/A 8 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28400 , F 176, S 8, H B 135120, I/A 6 N (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28400 , F 176, S 8, H B 135120, I/A 7 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28400 , F 175, S 8, H B 135120, I/A 6 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08