ARGOS SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monje Vigila, 14
Código Postal 26120
Municipio Albelda de Iregua
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARGOS SOLAR SL
CIF B26567412
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio de energía eléctrica
Fecha de Constitución 11/10/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INVERSIONES DOGARMATER SL
Propietario INVERSIONES DOGARMATER SL
VINCULACIONES DE ARGOS SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARGOS SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES DOGARMATER SL | Socio Unico | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
INVERSIONES DOGARMATER SL | Administrador Unico | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Modia Rota Maria Pilar | Apoderado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Modia Rota Maria Pilar | Apoderado Mancomunado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado Mancomunado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Francisco Javier | Apoderado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
Palacios Garcia Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 25/10/2019 | 05/01/2022 |
ACTOS BORME DE ARGOS SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 200, S 8, H LO 18685, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 200, S 8, H LO 18685, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 199, S 8, H LO 18685, I/A 2 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 197, S 8, H LO 18685, I/A 1 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 197, S 8, H LO 18685, I/A 1 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26
Dirección:C/ MONGE VIGILA 14 (ALBELDA DE IREGUA)
Comienzo de operaciones:11/10/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:A) Promoción, instalación, puesta en marcha, explotación y gestión de toda clase de instalaciones en energías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica o cualquier otra), así como la producción, venta, de energía desde fuentes renovables (CNAE 3514, 3515, 3518 y 3519). B) Servicios técnicos de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 197, S 8, H LO 18685, I/A 1 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26