ARGENTAGRO HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Razón Social ARGENTAGRO HOLDINGS SL
CIF B85665008
Capital Social 258412.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 16/03/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Alpubel Overseas Inc
VINCULACIONES DE ARGENTAGRO HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARGENTAGRO HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alpubel Overseas Inc | Socio Unico | 18/05/2015 | 24/07/2020 |
Ben Vazquez Ana Isabel | Apoderado Solidario | 19/11/2009 | 24/07/2020 |
Bryden Gonzalez Carlos Armando | Administrador Solidario | 17/06/2014 | 24/07/2020 |
Hernandez Gonzalez Maria | Apoderado Solidario | 19/11/2009 | 24/07/2020 |
Morales Sanchez Luis | Apoderado Solidario | 23/11/2009 | 24/07/2020 |
Morales Sanchez Luis | Liquidador | 24/07/2020 | 24/07/2020 |
Prol Perez Francisco Gabriel | Apoderado Solidario | 19/11/2009 | 24/07/2020 |
Ruiz Rodriguez Ezequiel | Administrador Solidario | 17/06/2014 | 24/07/2020 |
BRAMILAND SA | Socio Unico | 08/06/2009 | 18/05/2015 |
Nelson Juan Patricio | Administrador Unico | 08/06/2009 | 17/06/2014 |
ACTOS BORME DE ARGENTAGRO HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26680 , F 194, S 8, H M 480830, I/A 7 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26680 , F 194, S 8, H M 480830, I/A 7 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26680 , F 194, S 8, H M 480830, I/A 7 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26680 , F 194, S 8, H M 480830, I/A 7 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26680 , F 193, S 8, H M 480830, I/A 6 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26680 , F 193, S 8, H M 480830, I/A 5 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26680 , F 193, S 8, H M 480830, I/A 5 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26680 , F 193, S 8, H M 480830, I/A 5 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Capital Anterior: | 78.432,00 | Euros |
Aumento de capital: | 179.980,00 | Euros |
Capital Actual: | 258.412,00 | Euros |
Porcentaje: | 229,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26680 , F 193, S 8, H M 480830, I/A 4 (10/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-23-28