ARGANZUELA MOTOR SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ARGANZUELA MOTOR SL
CIF B78828910
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARGANZUELA MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARGANZUELA MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Carlos Martinez Palomeque | Liquidador Solidario | 27/07/2021 | 27/07/2021 |
Martinez Palomeque Juan Carlos | Consejero Delegado | 14/05/2020 | 27/07/2021 |
Martinez Palomeque Juan Carlos | Consejero | 14/05/2020 | 27/07/2021 |
Martinez Palomeque Juan Carlos | Presidente | 14/05/2020 | 27/07/2021 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Liquidador Solidario | 27/07/2021 | 27/07/2021 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Consejero | 14/05/2020 | 27/07/2021 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Secretario | 14/05/2020 | 27/07/2021 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Consejero Delegado | 14/05/2020 | 27/07/2021 |
Martinez Palomeque Miguel Angel | Liquidador Solidario | 27/07/2021 | 27/07/2021 |
Martinez Palomeque Miguel Angel | Consejero | 14/05/2020 | 27/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARGANZUELA MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 181, S 8, H M 163641, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 181, S 8, H M 163641, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 181, S 8, H M 163641, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 181, S 8, H M 163641, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 180, S 8, H M 163641, I/A 4 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 180, S 8, H M 163641, I/A 4 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 180, S 8, H M 163641, I/A 4 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-28