ARGANIA ELEMENTS SL
Dirección social Cl Borras, 66
Código Postal 08208
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARGANIA ELEMENTS SL
CIF B67435784
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/05/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARGANIA ELEMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARGANIA ELEMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castilla Bombin Jose Javier | Administrador Unico | 10/08/2020 | 26/06/2024 |
Herrera Pulido Sergio | Administrador Unico | 18/03/2020 | 10/08/2020 |
Castilla Bombin Jose Javier | Administrador Unico | 03/07/2019 | 18/03/2020 |
Garriga Vila Antoni | Administrador Unico | 20/05/2019 | 03/07/2019 |
ACTOS BORME DE ARGANIA ELEMENTS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 534633, I/A 5 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46897 , F 136, S 8, H B 534633, I/A 4 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46897 , F 136, S 8, H B 534633, I/A 4 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46897 , F 136, S 8, H B 534633, I/A 3 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46897 , F 136, S 8, H B 534633, I/A 3 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
- CL BORRAS Num.66 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46897 , F 136, S 8, H B 534633, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46897 , F 136, S 8, H B 534633, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46897 , F 136, S 8, H B 534633, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46897 , F 135, S 8, H B 534633, I/A 1 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-08
Dirección:CL JOSEP ANSELM CLAVE NUM.48 (MARTORELL)
Comienzo de operaciones:10/05/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRA-VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE, PRODUCCION, PROMOCION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS, AGROPECUARIOS, COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS Y DE CONSUMO, MATERIAS PRIMAS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46897 , F 135, S 8, H B 534633, I/A 1 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-08