ARENAS SANTA COMBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Nova de Abaixo, 4
Código Postal 15701
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social ARENAS SANTA COMBA SL
CIF B15241433
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ARENAS SANTA COMBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARENAS SANTA COMBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bao Varela Jose Manuel | Administrador Solidario | 02/03/2016 | 26/12/2022 |
Bao Varela Manuel Jose | Administrador Solidario | 26/12/2022 | |
Bao Varela Manuel Jose | Liquidador Solidario | 26/12/2022 | 26/12/2022 |
Varela Suarez Maria De Los Dolores | Administrador Solidario | 02/03/2016 | 26/12/2022 |
Varela Suarez Maria De Los Dolores | Liquidador Solidario | 26/12/2022 | 26/12/2022 |
Bao Iglesias Manuel | Administrador Unico | 02/03/2016 |
ACTOS BORME DE ARENAS SANTA COMBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 129, S 8, H SC 17863, I/A 7 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 129, S 8, H SC 17863, I/A 7 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 129, S 8, H SC 17863, I/A 7 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 129, S 8, H SC 17863, I/A 7 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 129, S 8, H SC 17863, I/A 7 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 129, S 8, H SC 17863, I/A 6 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 129, S 8, H SC 17863, I/A 6 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 129, S 8, H SC 17863, I/A 6 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-161-15