AREA SPA & FITNESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pintor Juan Guillermo, 6
Código Postal 35011
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social AREA SPA & FITNESS SL
CIF B35709005
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sosa Castro Carmen
Propietario Innova Gestion De La Calidad Deportiva Sociedad Li
VINCULACIONES DE AREA SPA & FITNESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AREA SPA & FITNESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Innova Gestion De La Calidad Deportiva Sociedad Li | Socio Unico | 15/03/2012 | 05/06/2012 |
Sosa Castro Antonio | Vicesecret. | 23/11/2009 | 05/06/2012 |
Sosa Castro Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 23/11/2009 | 05/06/2012 |
Sosa Castro Antonio | Consejero | 23/11/2009 | 05/06/2012 |
Sosa Castro Carmen | Consejero Delegado Solidario | 23/11/2009 | 05/06/2012 |
Sosa Castro Carmen | Presidente | 23/11/2009 | 05/06/2012 |
Sosa Castro Carmen | Consejero | 23/11/2009 | 05/06/2012 |
Sosa Castro Cristina | Consejero Delegado Solidario | 23/11/2009 | 05/06/2012 |
Sosa Castro Cristina | Vicepresidente | 23/11/2009 | 05/06/2012 |
Sosa Castro Cristina | Consejero | 23/11/2009 | 05/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AREA SPA & FITNESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 118, S 8, H GC 35279, I/A 8 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 118, S 8, H GC 35279, I/A 8 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 117, S 8, H GC 35279, I/A 7 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-35
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 117, S 8, H GC 35279, I/A 6 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-248-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 117, S 8, H GC 35279, I/A 5 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 117, S 8, H GC 35279, I/A 5 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 117, S 8, H GC 35279, I/A 5 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-179-35
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-107-35