AREA DE LIDERAZGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alburquerque, 23
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AREA DE LIDERAZGO SL
CIF B86504396
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Educación secundaria técnica y profesional
Fecha de Constitución 03/07/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Dorvier Mauricio
VINCULACIONES DE AREA DE LIDERAZGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AREA DE LIDERAZGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Dorvier Mauricio | Socio Unico | 02/07/2018 | 27/11/2023 |
Garcia Dorvier Mauricio | Administrador Unico | 13/07/2012 | 27/11/2023 |
Garcia Dorvier Mauricio | Liquidador | 27/11/2023 | 27/11/2023 |
Fidalgo Fernandez Javier | Apoderado | 21/09/2015 | 19/06/2018 |
Garcia Dorvier Mauricio | Socio Unico | 13/07/2012 | 20/01/2015 |
ACTOS BORME DE AREA DE LIDERAZGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 133, S 8, H M 541754, I/A 7 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 133, S 8, H M 541754, I/A 7 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 133, S 8, H M 541754, I/A 7 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 133, S 8, H M 541754, I/A 7 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
- C/ ALBURQUERQUE 23 1º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 133, S 8, H M 541754, I/A 6 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 133, S 8, H M 541754, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 133, S 8, H M 541754, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 132, S 8, H M 541754, I/A 3 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 131, S 8, H M 541754, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 130, S 8, H M 541754, I/A 1 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28