AREA CODOLAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social AREA CODOLAR SL
CIF B17529249
Capital Social 1443361.6 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lourdes Bosch Serra
VINCULACIONES DE AREA CODOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AREA CODOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Laura Soto Pastelero | Apoderado | 03/12/2015 | 27/01/2017 |
Lourdes Bosch Serra | Administrador Unico | 03/09/2015 | 27/01/2017 |
Maria Lourdes Bosch Serra | Apoderado | 15/06/2015 | 27/01/2017 |
JAENDA SL | Administrador Unico | 03/09/2015 |
ACTOS BORME DE AREA CODOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 195, S 8, H GI 20147, I/A 27 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 195, S 8, H GI 20147, I/A 27 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
- Sociedades absorbidas: 9 OFFICE-NET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 81, S 8, H GI 20147, I/A 26 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 81, S 8, H GI 20147, I/A 25 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-17
- Otras modificaciones estatutarias: 19, de la retribución del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 77, S 8, H GI 20147, I/A 24 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 77, S 8, H GI 20147, I/A 24 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 77, S 8, H GI 20147, I/A 24 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-17
- Sociedades absorbidas: ROCALLONGA SL
- Sociedades absorbidas: DUE DILIGENCE REPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 77, S 8, H GI 20147, I/A 23 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 76, S 8, H GI 20147, I/A 22 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-17
- Absorbidas: DUE DILIGENCE REPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (15/05/2015)
CVE: BORME-B-2015-97-08