ARDEBLAU INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 51
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARDEBLAU INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARDEBLAU INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARDEBLAU INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 18/01/2023 | |
CECABANK SA | EntidDeposit | 26/12/2012 | 18/01/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/07/2009 | 18/01/2023 |
Gomez Orti Francisco Javier | Consejero | 18/01/2023 | |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 11/06/2014 | 18/01/2023 |
Laguens Marsal Carlos | Vicesecretario No Consejero | 12/04/2013 | 18/01/2023 |
Perez Fontan Cattaneo Maria | Secretario | 18/01/2023 | |
Reyna Domenech Francisco Javier | Consejero | 01/07/2015 | 18/01/2023 |
Reyna Domenech Maria Consuelo | Consejero | 08/07/2011 | 18/01/2023 |
Reyna Domenech Santiago | Consejero | 08/07/2011 | 18/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARDEBLAU INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 170, S 8, H M 287171, I/A 28 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 170, S 8, H M 287171, I/A 28 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 170, S 8, H M 287171, I/A 28 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 170, S 8, H M 287171, I/A 28 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 170, S 8, H M 287171, I/A 28 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 169, S 8, H M 287171, I/A 27 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 169, S 8, H M 287171, I/A 26 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 169, S 8, H M 287171, I/A 25 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 51 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 169, S 8, H M 287171, I/A 24 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 169, S 8, H M 287171, I/A 24 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28