ARCOTIERRA OBRAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SEGUIDILLA - EDIFICIO ESCONTEC, LOCAL 2
Municipio Arcos de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social ARCOTIERRA OBRAS SL
CIF B11935707
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/07/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Cañas Francisco
VINCULACIONES DE ARCOTIERRA OBRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARCOTIERRA OBRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Rodriguez Cañas | Liquidador | 12/09/2024 | 12/09/2024 |
Francisco Rodriguez Cañas | Administrador Unico | 12/09/2024 | |
Rodriguez Cañas Francisco | Socio Unico | 22/07/2016 | 12/09/2024 |
Rodriguez Cañas Francisco | Administrador Unico | 22/07/2016 | 12/09/2024 |
ACTOS BORME DE ARCOTIERRA OBRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 50165, I/A 3 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 50165, I/A 3 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 50165, I/A 3 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 50165, I/A 3 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-11
- a) Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial. La adquisición, tenencia y disfrute, explotación, arrendamiento y enajenación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, cualesquiera que fuera su naturaleza.- b) La construcción, edificación, reparación, rehabilitació
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 154, S 8, H CA 50165, I/A 2 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 154, S 8, H CA 50165, I/A 2 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 153, S 8, H CA 50165, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 153, S 8, H CA 50165, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-11
Dirección:C/ SEGUIDILLA - EDIFICIO ESCONTEC, LOCAL 2 (ARCOS DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:21/07/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La adquisición, tenencia y disfrute, explotación, arrendamiento y enajenación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, cualesquiera que fuera su naturaleza. b) La construcción, edificación, reparación, rehabilitación, urbanización, planeamiento, reparcelación, promoción, venta y arriendo de ed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 153, S 8, H CA 50165, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-11