ARCO PATRIMONIO SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 8
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARCO PATRIMONIO SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Esteban Algaba Francisco Jose
VINCULACIONES DE ARCO PATRIMONIO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARCO PATRIMONIO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBNK BANCO DE COLECTIVOS SA | EntidDeposit | 05/08/2015 | 16/01/2017 |
Esteban Algaba Francisco Jose | Presidente | 18/03/2015 | 16/01/2017 |
Esteban Algaba Francisco Jose | Consejero | 18/03/2015 | 16/01/2017 |
Garcia De La Serrana Villalobos Fernando | Consejero | 18/03/2015 | 16/01/2017 |
Gestifonsa Sociedad Gestora De Instituciones De In | Apoderado | 18/03/2015 | 16/01/2017 |
Gestifonsa Sociedad Gestora De Instituciones De In | Entidad Gestora | 18/03/2015 | 16/01/2017 |
Martinez Iglesias Cristobal | Secretario | 24/10/2013 | 16/01/2017 |
Martinez Iglesias Cristobal | Consejero | 24/10/2013 | 16/01/2017 |
UHY FAY CO AUDITORES CONSULTORES SL | Auditor | 21/09/2009 | 16/01/2017 |
SANTANDER INVESTMENT SA | EntidDeposit | 05/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARCO PATRIMONIO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 67, S 8, H M 274994, I/A 26 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 67, S 8, H M 274994, I/A 26 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 66, S 8, H M 274994, I/A 25 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 66, S 8, H M 274994, I/A 24 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
- Otras modificaciones estatutarias: se aprueba la modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 66, S 8, H M 274994, I/A 23 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 66, S 8, H M 274994, I/A 23 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 66, S 8, H M 274994, I/A 23 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
- C/ ALMAGRO 8 - 5º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 65, S 8, H M 274994, I/A 22 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Entidad Gestora
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 65, S 8, H M 274994, I/A 22 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20907 , F 65, S 8, H M 274994, I/A 22 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28