ARCHI OFI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valle de Tobalina, 36
Código Postal 28021
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ARCHI OFI SL
CIF B79892618
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Lugo Manuel
VINCULACIONES DE ARCHI OFI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARCHI OFI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Lugo Manuel | Socio Unico | 10/03/2010 | 28/09/2011 |
Fernandez Lugo Manuel | Administrador Unico | 10/03/2010 | 28/09/2011 |
Fernandez Lugo Manuel | Liquidador | 28/09/2011 | 28/09/2011 |
Fernandez Lugo Manuel | Administrador Solidario | 10/03/2010 | |
Labajo Rodilana Roberto | Administrador Solidario | 10/03/2010 |
ACTOS BORME DE ARCHI OFI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 171, S 8, H M 17988, I/A 7 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 171, S 8, H M 17988, I/A 7 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 171, S 8, H M 17988, I/A 7 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 171, S 8, H M 17988, I/A 7 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 171, S 8, H M 17988, I/A 6 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 171, S 8, H M 17988, I/A 6 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 171, S 8, H M 17988, I/A 6 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 171, S 8, H M 17988, I/A 6 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28