ARCELORMITTAL IT SUPPLY SPAIN SL - EXTINGUIDA
Razón Social ARCELORMITTAL IT SUPPLY SPAIN SL
CIF B74137910
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 09/05/2005
Página Web www.arcelormittal.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cristante Jerome Jean-marie
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ARCELORMITTAL IT SUPPLY SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARCELORMITTAL IT SUPPLY SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cristante Jerome Jean-marie | Presidente | 03/12/2013 | 08/10/2014 |
Cristante Jerome Jean-marie | Consejero | 03/12/2013 | 08/10/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/10/2011 | 08/10/2014 |
Hevia Leoz Carlos Hugo | Consejero | 24/03/2011 | 08/10/2014 |
Studler Myriam Anne Therese | Consejero | 27/01/2010 | 08/10/2014 |
Benney Simon James Dennis | Presidente | 24/03/2011 | 03/12/2013 |
Benney Simon James Dennis | Consejero | 24/03/2011 | 03/12/2013 |
Gutierrez Merino Maria Cruz | Consejero | 24/03/2011 | |
Melon Georges Theophile Leonard | Presidente | 24/03/2011 | |
Melon Georges Theophile Leonard | Consejero | 24/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARCELORMITTAL IT SUPPLY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 81, S 8, H AS 32367, I/A 19 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 81, S 8, H AS 32367, I/A 19 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 80, S 8, H AS 32367, I/A 18 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-33
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 80, S 8, H AS 32367, I/A 17 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-33
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 80, S 8, H AS 32367, I/A 17 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 80, S 8, H AS 32367, I/A 16 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 80, S 8, H AS 32367, I/A 15 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-33
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 80, S 8, H AS 32367, I/A 14 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-33
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 80, S 8, H AS 32367, I/A 14 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-33