ARCAT DIVISION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 144
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARCAT DIVISION SL
CIF B65808495
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARCAT DIVISION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARCAT DIVISION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ipas Tellez Igor | Apoderado | 03/07/2012 | 20/12/2023 |
Otal Murillo Maria Jose | Administrador Unico | 14/09/2022 | 20/12/2023 |
Otal Murillo Maria Jose | Liquidador | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
Izuel Gasque Juan-jose | REPR.143 RRM | 26/06/2012 | 14/09/2022 |
MARTONE DOS IBERICA SL | Administrador Unico | 26/06/2012 | 14/09/2022 |
ACTOS BORME DE ARCAT DIVISION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43248 , F 140, S 8, H B 421457, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43248 , F 140, S 8, H B 421457, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43248 , F 140, S 8, H B 421457, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43248 , F 139, S 8, H B 421457, I/A 3 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43248 , F 139, S 8, H B 421457, I/A 3 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43248 , F 138, S 8, H B 421457, I/A 2 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MARTONE DOS IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43248 , F 137, S 8, H B 421457, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43248 , F 137, S 8, H B 421457, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-08
Dirección:CL PAU CLARIS Num.144 P.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:25/05/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:REALIZACION DE TODA CLASE DE INVERSIONES Y TRANSACCIONES INMOBILIARIAS Y MOBILIARIAS,SIEMPRE QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO PRESENTE Y FUTURO DE LA SOCIEDAD Y NO HAYAN DE REGIRSER POR LEGISLACION ESPECIAL,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43248 , F 137, S 8, H B 421457, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-08